Daniel Beksa
domicilié à Affoltern am Albis, de Affoltern am Albis Mandats actifs: Turmix AG, Flummox AG et plus Connecté à: Daniel Riccardo Jagmetti, André Stoop, Angelo Corenzo van Tol et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Beksa" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Beksa".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Beksa" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Beksa".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Beksa
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Beksa
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation des sociétés de participation
Commerce de biens de consommation
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Conseil juridique
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation des sociétés de participation
Commerce de biens de consommation
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Conseil juridique
Personnes privées avec le nom Daniel Beksa
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Beksa
Numéro de publication: HR02-1006087723, Registre du commerce Zurich, (20)
Turmix AG, in Zürich, CHE-383.040.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Benjamin Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beksa, Daniel, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jagmetti, Daniel Riccardo, von Faido, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005948792, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Flummox AG, in Rebstein, CHE-454.993.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432659). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.02.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshing, Marc, von Rheineck, in Rebstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beksa, Daniel, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cassano, Olmo Tancredi, italienischer Staatsangehöriger, in Sovicille (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
van Tol, Angelo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005928629, Registre du commerce Zurich, (20)
Fürsorgestiftung des Personals der Diethelm Keller Holding AG, in Zürich, CHE-109.725.280, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alborghetti-Da Pra, Corine, von Egg, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beksa, Daniel, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.