Daniel Akeret
domicilié à Steinebrunn, de Hüttwilen Mandats actifs: wematec ag Connecté à: Silvio Sproll Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Akeret" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Akeret".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Akeret" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Akeret".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Akeret
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Akeret
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Personnes privées avec le nom Daniel Akeret
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Akeret
Numéro de publication: HR02-1005808554, Registre du commerce Thurgovie, (440)
DEVITA. AG, in Weinfelden, CHE-109.498.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005230468).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Pfingstweidstrasse 6, 8005 Zürich]. [gestrichen: Hauptstrasse 29, 8280 Kreuzlingen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akeret, Daniel, von Hüttwilen, in Dozwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baradei, Martin Amar, von Zuzwil (SG), in Zuzwil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005795048, Registre du commerce Thurgovie, (440)
wematec ag, in Amriswil, CHE-409.611.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005659116).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akeret, Daniel, von Hüttwilen, in Steinebrunn (Egnach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004959943, Registre du commerce Thurgovie, (440)
De Vita Design GmbH, in Weinfelden, CHE-109.498.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805588).
Statutenänderung:
13.08.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.08.2020 und Bilanz per 31.07.2020 mit Aktiven von CHF 671'175.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 474'466.27 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
DEVITA. AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 13.08.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junkholz AG (CHE-353.074.174), in Frauenfeld, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Kurt, von Zofingen und Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Pengler, Jörg, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Aemisegger, Ramona Anna, von Herisau, in Herisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Akeret, Daniel, von Hüttwilen, in Dozwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].