Monika Richter
domiciled in Lupfig, from Basel Active mandates: SINCONA Swiss International Coin Auction AG Connected persons: Jürg Richter, Rudolf Kunzmann, Michael Hardmeier and more You can stay up to date through "Monika Richter", please log in or register free of charge.You are now following "Monika Richter"
Credit rating You can stay up to date through "Monika Richter", please log in or register free of charge.You are now following "Monika Richter"
|
Places where people with the name Monika Richter live
Sectors in which people with the name Monika Richter work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Monika Richter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Monika Richter
Publication number: 4189851, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SINCONA Swiss International Coin Auction AG, in Zürich, CHE-182.566.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker Frei, Simone, von Abtwil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisenstein, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Monika, von Basel, in Lupfig, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7127702, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sasso Handels- und Transport AG, in Birr, CHE-106.830.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 3, Publ. 5604728).
Statutenänderung:
21.03.2013.
Firma neu:
Orvinum International AG.
Sitz neu:
Magden.
Domizil neu:
Weingartenweg 18, 4312 Magden.
Zweck neu:
Import und Export von sowie internationaler Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Getränken und namentlich mit Weinen und Spirituosen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, dürfen die Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich oder per E-Mail erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richter, Monika, von Basel, in Birr, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Jürg, von Basel, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sasso Handels- und Transport AG, in Birr, Adelmatt 359, 5242 Birr, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.1994.
Zweck:
Handel mit und Transport von Waren aller Art, insbesondere Bausteinen;
die Gesellschaft kann für eigene und fremde Rechnung Finanzierungsgeschäfte jeder Art tätigen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben und verwerten, Grundstücke erwerben sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im SHAB;
sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen.
Eingetragene Personen:
Richter, Monika, von Basel, in Birr, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Jürg, von Basel, in Birr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
R + M AG, Treuhandgesellschaft, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.