Ugur Bastas
domiciled in Hünenberg, from Fislisbach Active mandates: Intrasoft AG, HESBAS AG Connected persons: Daniel Hösli, Franz Hess, Franz Hess You can stay up to date through "Ugur Bastas", please log in or register free of charge.You are now following "Ugur Bastas"
Credit rating You can stay up to date through "Ugur Bastas", please log in or register free of charge.You are now following "Ugur Bastas"
|
Places where people with the name Ugur Bastas live
Sectors in which people with the name Ugur Bastas work
IT services
Management of real estate portfolio properties
IT services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Ugur Bastas
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ugur Bastas
Publication number: HR02-1004692094, Commercial Registry Office Zug, (170)
HELVETING Engineering AG, in Hünenberg, CHE-112.389.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4243343).
Statutenänderung:
03.06.2019.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Riedstrasse 11, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granger, Olivier Michel, genannt Oliver, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bastas, Ugur, von Fislisbach, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haesen, Hendricus Carolus, genannt Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Franz, von Leuggern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ljungström, David, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aparicio Rivas, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Angibaud, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Granger, Pauline, französische Staatsangehörige, in Pully, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift;
Bourcier, Pierre-Benoît, französischer Staatsangehöriger, in Penthalaz, Prokurist, mit Einzelprokura;
Gemperli, Hans-Peter, von Oberuzwil, in Wängi, Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stephan, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Prokurist, mit Einzelprokura.
Publication number: 3923013, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HELVETING AG, in Neuenhof, CHE-115.351.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granger, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angibaud, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bastas, Ugur, von Fislisbach, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haesen, Hendricus, genannt Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Franz, von Leuggern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3916575, Commercial Registry Office Zug, (170)
Helveting International AG, in Hünenberg, CHE-110.614.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granger, Olivier Michel, genannt Oliver, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angibaud, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bastas, Ugur, von Fislisbach, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haesen, Hendricus Carolus, genannt Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Franz, von Leuggern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].