Dr. Claudia Monika Ria Zieres-Nauth
wohnhaft in Berlin, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Medrosan AG, Medrosan Apotheke Pfauen Zürich AG und mehr Verbundene Personen: Nicolai Berardi, Patrick Olaf Widmer, Ulas Yavuz und mehr So bleiben Sie über "Dr. Claudia Monika Ria Zieres-Nauth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Claudia Monika Ria Zieres-Nauth"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Claudia Monika Ria Zieres-Nauth" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Claudia Monika Ria Zieres-Nauth"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Monika Ria Zieres-Nauth leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Monika Ria Zieres-Nauth arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Handel (Apotheken und Drogerien)
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Landwirtschaft (sonstige)
Handel (Konsumgüter)
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Handel (Apotheken und Drogerien)
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Landwirtschaft (sonstige)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Monika Ria Zieres-Nauth
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Monika Ria Zieres-Nauth
Publikationsnummer: HR02-1006019750, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Medrofarm Plant Science GmbH, in Zürich, CHE-153.742.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mössinger, Ralph, von Laupersdorf, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlbauer, Rainer Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zieres-Nauth, Dr. Claudia Monika Ria, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schwülper (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005915183, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Medrofarm Switzerland AG, bisher in Zürich, CHE-268.286.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005860772).
Statutenänderung:
07.12.2023.
Firma neu:
Swiss Phyto Farm AG.
Sitz neu:
Büren an der Aare.
Domizil neu:
Aarbergstrasse 3, 3294 Büren an der Aare.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zieres-Nauth, Dr. Claudia Monika Ria, deutsche Staatsangehörige, in Schwülper (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gröflin, Ronald, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005890596, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Medrosan AG, in Zürich, CHE-385.237.109, Rämistrasse 38, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Praxen, die Entwicklung, die Verwaltung, die Vermittlung, die Zurverfügungstellung von Infrastruktur und die Beratung im Bereich Gesundheit, insbesondere telemedizinische Dienstleistungsplattformen, Einzel- und Gruppenpraxen, medizinische Versorgungszentren, Kliniken und Labore. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Organisation und die Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildung in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Erbringung sämtlicher damit im Zusammenhang stehender infrastruktureller, administrativer, personeller und technologischer Leistungen tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Widmer, Patrick Olaf, von Langrickenbach, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Zieres-Nauth, Claudia Monika Ria, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berardi, Nicolai, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.