Ulas Yavuz
wohnhaft in Gerlafingen, aus Windisch Aktuelle Mandate: DIEP-Industries AG, Immo-Reich AG und mehr Verbundene Personen: Christoph Jesko Otto Oberlin, Willem Leushuis, Ines Celia Lozano Peñas und mehr So bleiben Sie über "Ulas Yavuz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ulas Yavuz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ulas Yavuz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ulas Yavuz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ulas Yavuz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ulas Yavuz arbeiten
Handel (sonstiges)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel (Apotheken und Drogerien)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Handel (sonstiges)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel (Apotheken und Drogerien)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Ulas Yavuz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ulas Yavuz
Publikationsnummer: HR02-1006094477, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Medrosan AG, in Zürich, CHE-385.237.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006032920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berardi, Nicolai, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1006004250, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Jabitt AG, in Zug, CHE-138.800.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749501).
Statutenänderung:
01.03.2024.
Firma neu:
DIEP-Industries AG.
Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oberlin, Christoph Jesko Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Stegen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1006002158, Handelsregister-Amt Graubünden
Immo-Reich AG, in Cazis, CHE-178.602.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofen, Daniel Urs, von Uster, in Cazis, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.