Bruno Schiavone
wohnhaft in Wetzikon, aus Boltigen Aktuelle Mandate: SMF Management AG, SEIV AG und mehr Verbundene Personen: Ruth Schiavone-Eschler, Nicola Schiavone, Nicola Schiavone und mehr So bleiben Sie über "Bruno Schiavone" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Schiavone"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bruno Schiavone" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Schiavone"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bruno Schiavone leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bruno Schiavone arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Diskotheken
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen
Automobilhandel
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Diskotheken
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen
Automobilhandel
Privatpersonen mit dem Namen Bruno Schiavone
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Schiavone
Publikationsnummer: 4135971, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schiavone Mode-Fusion AG, in Wetzikon (ZH), CHE-103.061.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.1992).
Statutenänderung:
08.02.2018.
Firma neu:
SMF Management AG.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt die Erbringung von administrativen Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Immobilienverwaltung, den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Waren des täglichen Bedarfs. Sie kann Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und immaterielle Güterrechte kaufen, verkaufen und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiavone, Nicola, von Boltigen, in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavone, Bruno, von Boltigen, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schiavone, Nicola, von Boltigen, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4130231, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sensor Club GmbH, in Zürich, CHE-101.428.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2009, Publ. 5339028).
Statutenänderung:
13.03.2018.
Firma neu:
Björnizet Gerüstbau GmbH.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 241, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gerüstbauarbeiten und aller damit in Zusammenhang stehender Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OXA Holding GmbH (CH-170.4.001.057-7), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pednekar, Ramesh Roger, von Windisch, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Schiavone, Bruno, von Boltigen, in Wetzikon (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ameti, Sazan, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4074117, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SEIV AG, in Wetzikon (ZH), CHE-100.616.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2001).
Statutenänderung:
08.02.2018.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt den Kauf und den Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Konsumgütern. Sie kann Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und immaterielle Güterrechte kaufen, verkaufen und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 2'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiavone, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
HJS Immobilien, Treuhand und Verwaltungs AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiavone, Bruno, von Boltigen, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schiavone, Nicola, von Boltigen, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schiavone, Ruth, von Boltigen, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wetzikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].