Dorothée Rhein Straub
wohnhaft in Luzern, aus Luzern Aktuelle Mandate: Medarium Zofingen AG, Medarium AG Verbundene Personen: Ariella Jucker Lüthi, Christoph Henzi, Sandra Furrer und mehr So bleiben Sie über "Dorothée Rhein Straub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dorothée Rhein Straub"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dorothée Rhein Straub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dorothée Rhein Straub"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dorothée Rhein Straub leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dorothée Rhein Straub arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Privatpersonen mit dem Namen Dorothée Rhein Straub
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dorothée Rhein Straub
Publikationsnummer: HR02-1005821213, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Medarium Zofingen AG, in Zofingen, CHE-315.331.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005524238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli-Willi, Sandra, von Sursee, in Sursee, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchler-Stierli, Renate, von Alpnach, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nann, Rebecca, von Bottenwil, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhein Straub, Dorothée, von Luzern, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henzi, Christoph, von Solothurn, in Zetzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker Lüthi, Ariella, von Wila, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005524238, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Medarium Zofingen AG, in Zofingen, CHE-315.331.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296630).
Statutenänderung:
06.07.2022.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli-Willi, Sandra, von Sursee, in Sursee, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Küchler-Stierli, Renate, von Alpnach, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nann, Rebecca, von Bottenwil, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rhein Straub, Dorothée, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Sandra, von Rickenbach (LU), in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005520639, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
MEDarium AG, in Sursee, CHE-258.237.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257549).
Statutenänderung:
06.07.2022.
Firma neu:
Medarium AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler-Stierli, Renate, von Alpnach, in Stansstad, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Sandra, von Rickenbach (LU), in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nann, Rebecca, von Bottenwil, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli-Willi, Sandra, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rhein Straub, Dorothée, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.