Toni Junas
wohnhaft in Unterägeri, aus Zug Aktuelle Mandate: Hörgeräte Schweiz AG in Liquidation, hb Verwertungs GmbH in Liquidation und mehr Verbundene Personen: Patrick Josef Gasser, Patrick Schilter, Andreas Stephan Gasser und mehr So bleiben Sie über "Toni Junas" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Toni Junas"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Toni Junas" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Toni Junas"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Toni Junas leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Toni Junas arbeiten
Handel (sonstiges)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung von Rechtsberatungen
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handel (sonstiges)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung von Rechtsberatungen
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Privatpersonen mit dem Namen Toni Junas
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Toni Junas
Publikationsnummer: HR02-1005901988, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
JKP Consulting AG, bisher in Zug, CHE-182.494.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626338).
Statutenänderung:
23.11.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Riesbachstrasse 57, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien und den Handel mit Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten Dritter und verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junas, Toni, von Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Urs, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005721555, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Hörgeräte Schweiz AG, bisher in Lenzburg, CHE-141.149.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557788).
Statutenänderung:
21.03.2023.
Firma neu:
Hörgeräte Schweiz AG in Liquidation.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o lic. iur. Toni Junas, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.
Aktien neu:
875 Namenaktien zu CHF 170.00 [bisher: 875 vinkulierte Namenaktien zu CHF 170.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schrifltich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 21.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streichsbier, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Hefenhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Revisionsstelle Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junas, Toni, von Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005625839, Handelsregister-Amt Zug, (170)
hoerbar GmbH, bisher in Aarau, CHE-338.548.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528330).
Statutenänderung:
08.11.2022. 01.12.2022.
Firma neu:
hb Verwertungs GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o lic. iur. Toni Junas, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Bahnhofstrasse 12, 5400 Baden].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Liquidation und Verwertung des ursprünglichen Geschäfts mit Hörberatung, Anpassung und Verkauf von Hörsystemen, Zubehör und Gehörschutzartikeln sowie Reparaturen von Hörsystemen und Tinnitus-Therapie. Die Gesellschaft kann ferner mit Waren aller Art handeln sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere auch Patente, Patentrechte, Marken, Markenschutzrechte, Warenzeichen, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Die Gesellschafterversammlung hat die Änderung der Firma in hb Verwertungs GmbH beschlossen. Anschliessend wird die Gesellschaft mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolph, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junas, Toni, von Zug, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.