Robert Isler
wohnhaft in Küssnacht am Rigi, aus Wädenswil und Horgen Aktuelle Mandate: Fildern Wohnbau AG, Patrick Isler und mehr Verbundene Personen: Manuela Thalmann, Patrick Isler, Georg Fridolin Thalmann und mehr So bleiben Sie über "Robert Isler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Isler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Robert Isler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Isler"
|
|
Robert Isler
wohnhaft in Wiesendangen, aus Winterthur Aktuelle Mandate: pro-link-service GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Robert Isler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Isler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Robert Isler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Isler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Robert Isler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Robert Isler arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Privatpersonen mit dem Namen Robert Isler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Isler
Publikationsnummer: HR02-1005863115, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
pro-link-service GmbH, in Wiesendangen, CHE-461.686.977, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, S.0, Publ. 3183613).
Firma neu:
pro-link-service GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Robert, von Winterthur, in Wiesendangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005363931, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Baugenossenschaft Buchrain LU, in Buchrain, CHE-103.967.873, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isaak, Andrea, von Ebikon, Rothenburg, Buchrain und Neudorf, in Ebikon, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Georges, von Buchrain und Emmen, in Buchrain, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Kaspar, von Beromünster und Buchrain, in Buchrain, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Buchrain und Neudorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, Robert, von Wädenswil und Horgen, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hütten und Horgen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3292825, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
prontor GmbH, in Wiesendangen, CHE-115.275.084, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Robert, von Winterthur, in Wiesendangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genossenschaft Hammer (CHE-101.305.218), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kramis, Harry, von Hildisrieden, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Claudio, von Quarten, in Bülach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.