Christoph Henzi
wohnhaft in Zetzwil, aus Solothurn Aktuelle Mandate: KSA Praxiszentrum AG, Medarium Zofingen AG und mehr Verbundene Personen: Krassen Nedeltchev, Stephan Jules Koch, Stephan Ciciliani und mehr So bleiben Sie über "Christoph Henzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Henzi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Henzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Henzi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Henzi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Henzi arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Handel (Apotheken und Drogerien)
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Handel (Apotheken und Drogerien)
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Henzi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Henzi
Publikationsnummer: HR02-1006128311, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
KSA Praxiszentrum AG, in Aarau, CHE-114.818.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005470032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarlos-Avgoustatos, Dr. Dimitris Panajis, von Brugg, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henzi, Christoph, von Solothurn, in Zetzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Stephan Jules, von Uezwil, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nedeltchev, Krassen, von Biberstein, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005821213, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Medarium Zofingen AG, in Zofingen, CHE-315.331.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005524238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli-Willi, Sandra, von Sursee, in Sursee, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchler-Stierli, Renate, von Alpnach, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nann, Rebecca, von Bottenwil, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhein Straub, Dorothée, von Luzern, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henzi, Christoph, von Solothurn, in Zetzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker Lüthi, Ariella, von Wila, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005744179, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Apotheke im Spital Aarau AG, in Aarau, CHE-222.157.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740820).
Statutenänderung:
04.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Apotheken sowie die Herstellung, den Handel mit und den Vertrieb von Gesundheitsprodukten. Sie kann weitere Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die der Gesellschaft bekannten Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henzi, Christoph, von Solothurn, in Zetzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.