Martin Georg Halder
wohnhaft in Wetzikon, aus Zurzach Aktuelle Mandate: Arkadia Labs GmbH Verbundene Personen: Dirk Honisch So bleiben Sie über "Martin Georg Halder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martin Georg Halder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martin Georg Halder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martin Georg Halder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martin Georg Halder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martin Georg Halder arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Martin Georg Halder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Georg Halder
Publikationsnummer: 1731617, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Emenda Swiss GmbH, in Baar, CHE-116.032.762, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2013, Publ. 1091677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halder, Ganna, ukrainische Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halder, Martin Georg, von Böbikon, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00].
Publikationsnummer: 6119602, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Emenda Swiss GmbH, in Baar, CH-170.4.010.001-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 19, Publ. 5839340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langmead, Neil Richard, britischer Staatsangehöriger, in Buchs ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Langmead, Abigail Louise, britische Staatsangehörige, in Buchs ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halder, Ganna, ukrainische Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: Halder-Zagaychuk, Ganna, in Bonstetten, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Halder, Martin Georg, von Böbikon, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Bonstetten, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publikationsnummer: 5839340, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Emenda Swiss GmbH, in Baar, CH-170.4.010.001-2, Blegistrasse 11B, 6341 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2010.
Zweck:
Beratung und Coaching für Softwarequalität und Prozesse, Softwareentwicklung sowie Schulung, Verkauf und Support von Softwareprodukten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Halder Software Engineering (CH-170.1.007.302-5), in Baar, gemäss Vertrag vom 22.09.2010 und Übernahmebilanz per 31.08.2010 mit Aktiven von CHF 34'103.12 und Passiven von CHF 13'777.15, wofür 4 Stammanteile zu CHF 5'000.00 ausgegeben und CHF 325.97 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Halder, Martin Georg, von Böbikon, in Bonstetten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Langmead, Neil Richard, britischer Staatsangehöriger, in Buchs ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Halder-Zagaychuk, Ganna, ukrainische Staatsangehörige, in Bonstetten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Langmead, Abigail Louise, britische Staatsangehörige, in Buchs ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.