Sabine Gutzwiller
wohnhaft in Stansstad, aus Therwil Aktuelle Mandate: Montana Personalvorsorge-Stiftung, Stans in Liquidation Verbundene Personen: Josef Poletti, Beatrice Niederberger, Gerhard Infanger So bleiben Sie über "Sabine Gutzwiller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sabine Gutzwiller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sabine Gutzwiller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sabine Gutzwiller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sabine Gutzwiller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sabine Gutzwiller arbeiten
Betreiben von Pensionskassen
Betreiben von Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Sabine Gutzwiller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sabine Gutzwiller
Publikationsnummer: HR02-1005628838, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nüesch Development (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-423.499.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607216).
Statutenänderung:
07.11.2022.
Firma neu:
Patio Partner AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Geschäftsfeld «Immobilienentwicklung und -beratung » in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung vom 29.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüesch, Niklauspeter, von St. Gallen und Balgach, in Hongkong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fistra AG Grenchen (CHE-103.445.178), in Grenchen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, André Fritz, von Trub, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sallin-Gutzwiller, Sabine, von Therwil, in Schmitten (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004635521, Handelsregister-Amt Bern, (36)
railbex gmbh, in Kirchdorf (BE), CHE-226.803.102, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutzwiller, Beat, von Therwil, in Kirchdorf BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rudin, Christoph, von Ziefen und Basel, in Böckten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sallin-Gutzwiller, Sabine, von Therwil, in Ueberstorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gutzwiller, Sabine].
Publikationsnummer: 3195285, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Montana Personalvorsorge-Stiftung, Stans, in Stans, CHE-109.480.724, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, Publ. 5535324).
Name neu:
Montana Personalvorsorge-Stiftung, Stans in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) vom 28.09.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletti, Josef, von Möhlin, in Ennetbürgen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutzwiller, Sabine, von Therwil, in Stansstad, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Beatrice, von Dallenwil, in Oberdorf (NW), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büren NW (Oberdorf NW), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Infanger, Gerhard, von Engelberg, in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].