Thomas Freltoft
wohnhaft in Odense, aus Dänemark Aktuelle Mandate: Nissens Schweiz AG Verbundene Personen: Mike Furter, Morten Bøgetoft Thomsen, Klavs Thulstrup Pedersen und mehr So bleiben Sie über "Thomas Freltoft" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Freltoft"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Freltoft" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Freltoft"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Freltoft leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Freltoft arbeiten
Handel mit Autozubehör
Handel mit Autozubehör
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Freltoft
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Freltoft
Publikationsnummer: HR02-1006014629, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Nissens Schweiz AG, in Aarau, CHE-107.492.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005705490).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Sitz neu:
Unterentfelden.
Domizil neu:
Marchweg 6, 5035 Unterentfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Ersatzteilen, Komponenten, Geräten, Werkzeugen und Zubehör für Kraftfahrzeuge. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und gleichartige Unternehmen erwerben. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und verkaufen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erismann, Pascale, von Beinwil am See, in Aarau Rohr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furter, Mike, von Dottikon, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Marcel, von Marthalen, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschacherberg];
Freltoft, Thomas, dänischer Staatsangehöriger, in Odense (DK), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberentfelden].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Nissens Kühlerfabrik AG, bisher in Oberentfelden, Handel mit und Fabrikation von Kühlern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.1993, S. 3564).
Statutenänderung:
25.03.2002.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Rohrerstrasse 100, 5000 Aarau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freltoft, Thomas, dänischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horsens (DK)].