Andreas Josef Fink
wohnhaft in Basel, aus Solothurn und Welschenrohr-Gänsbrunnen Aktuelle Mandate: Fink Telecom Services GmbH, Fink Telecom Services Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Andreas Josef Fink" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Josef Fink"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andreas Josef Fink" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Josef Fink"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andreas Josef Fink leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andreas Josef Fink arbeiten
Telefon und Telekommunikation
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Telefon und Telekommunikation
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Andreas Josef Fink
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Josef Fink
Publikationsnummer: HR02-1005736818, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Fink Telecom Services GmbH, in Basel, CHE-382.433.832, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diallo, Amadou Bano, guineischer Staatsangehöriger, in Dakar (SN), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Josef, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005153848, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Fink Telecom Services GmbH, in Basel, CHE-382.433.832, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013774).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Josef, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Welschenrohr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Diallo, Amadou Bano, guineischer Staatsangehöriger, in Dakar (SN), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR01-1005013774, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Fink Telecom Services GmbH (Fink Telecom Services Sàrl) (Fink Telecom Services Sagl) (Fink Telecom Services Ltd liab Co), in Basel, CHE-382.433.832, Paradieshofstr. 101, 4054 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2020.
Zweck:
Telekommunikations-Dienstleistungen, Schulungen, Consulting, Software-Entwicklung sowie Handel mit IT- und Telekommunikationsprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag mit Inventarliste vom 16.10.2020 Computer und Zubehör, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 6'600.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.10.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fink, Andreas Josef, von Welschenrohr, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.