Marco Ferrato
wohnhaft in Kilchberg, aus Italien Aktuelle Mandate: CAI Consulting AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Marco Ferrato" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Ferrato"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marco Ferrato" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Ferrato"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marco Ferrato leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marco Ferrato arbeiten
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Privatpersonen mit dem Namen Marco Ferrato
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Ferrato
Publikationsnummer: HR02-1005301689, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
3Brain AG, in Wädenswil, CHE-387.460.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrato, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomas, Andrew William, britischer Staatsangehöriger, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004803342, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CAI Consulting AG, in Zürich, CHE-471.995.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, S.0, Publ. 2372777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katzensteiner, Frank, von Oberrieden, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrato, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004703781, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
3Brain AG, in Wädenswil, CHE-387.460.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520700).
Statutenänderung:
13.08.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 111'168.10 [bisher: CHF 105'968.10].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'168.10 [bisher: CHF 105'968.10].
Aktien neu:
2'223'362 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 2'119'362 Namenaktien zu CHF 0.05]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thorball, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martensson, Yvonne, schwedische Staatsangehörige, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Half Moon Bay (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nielsen, Soren , dänischer Staatsangehöriger, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrato, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.