Thomas Bocek Eisenring
wohnhaft in Embrach, aus Döttingen Aktuelle Mandate: Axelra AG, Coinblesk GmbH Verbundene Personen: Severin Wullschleger, Lucas Nicolas Pelloni, Peter Zwyssig und mehr So bleiben Sie über "Thomas Bocek Eisenring" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Bocek Eisenring"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Bocek Eisenring" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Bocek Eisenring"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Bocek Eisenring leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Bocek Eisenring arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Bocek Eisenring
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Bocek Eisenring
Publikationsnummer: HR02-1005954498, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Coinblesk GmbH, bisher in Baden, CHE-401.910.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4360713).
Statutenänderung:
12.01.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die beratende und unterstützende Tätigkeit bei der Gründung, dem Aufbau, der Strukturierung und der Finanzierung von Gesellschaften sowie die Erbringung sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder andere Unternehmungen erwerben und alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Natalie, von Zürich, in Embrach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schneisingen];
Eisenring, Thomas, von Döttingen, in Embrach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schneisingen].
Publikationsnummer: HR02-1005628829, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
modum.io AG, in Zürich, CHE-432.725.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379792).
Statutenänderung:
06.12.2022.
Firma neu:
Trust Square Service AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Trust Square Service SA) (Trust Square Service Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, der Implementierung und Überprüfung von Geschäftsstrategien sowie Beratung in Unternehmensführung, Finanzierung und Betrieb von Informationssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Pascal Marc, von Läufelfingen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Thomas Bocek, von Döttingen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Marc, von Oberwil (BL), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Säuberli, Daniel, von Basel, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peltenburg-Brechneff, Tobias, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1004642353, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Axelra AG (Axelra SA) (Axelra LTD), in Zürich, CHE-423.442.960, Bahnhofstrasse 3, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung sowie die beratende und unterstützende Tätigkeit bei der Gründung, dem Aufbau, der Strukturierung und der Finanzierung von Gesellschaften, vornehmlich im Bereich digitaler Geschäftsmodelle sowie die Erbringung sämtlicher damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 330'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 330'000.00.
Aktien:
330'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spörri, Werner, von Fischenthal, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Thomas Bocek, von Döttingen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Sacha Michael, von Wynigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwyssig, Peter, von Seelisberg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Michael Thomas Stephan, von Scuol, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.