Ludwig Cellere
wohnhaft in Wittenbach, aus Wittenbach Aktuelle Mandate: Cellere Verwaltungs AG, Luce Beteiligungen AG Verbundene Personen: Peter Baumberger, Martin Stefan Bänziger, Elio Cellere und mehr So bleiben Sie über "Ludwig Cellere" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ludwig Cellere"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ludwig Cellere" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ludwig Cellere"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ludwig Cellere leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ludwig Cellere arbeiten
Unternehmensführung und Verwaltung
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Unternehmensführung und Verwaltung
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Ludwig Cellere
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ludwig Cellere
Publikationsnummer: HR02-1006053706, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005615260).
Statutenänderung:
31.05.2024.
Aktien neu:
2'690 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 27'100 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'690 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 27'100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen durch Brief, per Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005452956, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Ludwig Cellere-Stiftung, in St. Gallen, CHE-109.717.659, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, S.0, Publ. 1004492535).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Organisation neu:
[Bemerkung zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Peter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cellere, Marco, von Wittenbach, in Herisau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausammann, Marcel, von Romanshorn, in Rorschacherberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen (CH-320.9.045.078-2)]. [Anpassungen betr. Aufsichtsbehörde bzw. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Publikationsnummer: HR02-1005282975, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cellere Verwaltungs AG, in St. Gallen, CHE-107.263.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Hanspeter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammeter, Fritz, von Lauterbrunnen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, Roger, von Altnau, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Peter, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Martin, von Heiden, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blanke, Kai, von Arbon, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cellere, Elio, von Wittenbach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.