Jürg Bettoni
wohnhaft in Henggart, aus Winterthur Aktuelle Mandate: Verein Familien- und Jugendhilfe Winterthur, Squashgenossenschaft Winterthur - Seuzach - Ohringen Verbundene Personen: Fabian Patrick Lehner, Regula Schmid, Esther Cartwright Merz und mehr So bleiben Sie über "Jürg Bettoni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Bettoni"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jürg Bettoni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Bettoni"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jürg Bettoni leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jürg Bettoni arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Jürg Bettoni
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Bettoni
Publikationsnummer: HR02-1005988596, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hauseigentümerverband Region Winterthur, in Winterthur, CHE-110.199.530, Verein (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2020, Publ. 1005023000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettoni, Jürg, von Winterthur, in Henggart, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoll-Erhart, Claudia, von Winterthur und Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giezendanner, Thomas, von Ebnat-Kappel, in Bauma, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rizzuto, Sabrina, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005145857, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Familien- und Jugendhilfe Winterthur, in Winterthur, CHE-103.736.486, St. Gallerstrasse 57, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.1998. 03.07.2008. 14.09.2010.
Zweck:
Der Verein bezweckt die soziale Hilfe an Familien, Kinder und Jugendliche in der Region Winterthur. Insbesondere leistet er finanzielle Beiträge an soziale Institutionen und unterstützt bedürftige Einzelpersonen. Der Verein führt bei Bedarf allein oder zusammen mit anderen Institutionen soziale Einrichtungen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mittel: Entschädigung für erbrachte Dienstleistungen, Mitgliederbeiträge, freiwillige Zuwendungen, Legate und Gedenkspenden, Erträge aus dem Vermögen sowie allfällige Subventionen.
Eingetragene Personen:
Neidhart, Michael, von Ramsen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ulrich, von Winterthur, in Wiesendangen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Hans Jörg, von Winterthur, in Stammheim, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bosshard, Andrea, von Hüttwilen, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Verena, von Opfikon, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bettoni, Jürg, von Winterthur, in Henggart, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nielsen, Mogens, von Altdorf UR, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhardt, Ursula, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schelldorfer, Karin, von Bauma, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schäffer, Renate, von Vals, in Bürglen (TG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter Heuberger, Barbara, von Appenzell, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3401545, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hauseigentümerverband Region Winterthur, in Winterthur, CHE-110.199.530, Verein (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Matthias, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bettoni, Jürg, von Winterthur, in Henggart, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dürsteler, Thomas Domenico, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Farner, Martin, von Oberstammheim, in Oberstammheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raths, Hans Heinrich, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoll-Erhart, Claudia, von Winterthur und Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Urs Robert, von Hundwil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.