Serif Balta
wohnhaft in Cham, aus Zürich Aktuelle Mandate: Ekin Maden (Switzerland) AG, Fidens GmbH und mehr Verbundene Personen: Hilal Tüzüner, Olcay Özkan So bleiben Sie über "Serif Balta" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Serif Balta"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Serif Balta" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Serif Balta"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Serif Balta leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Serif Balta arbeiten
Handel (sonstiges)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringen von übrigen Informationsdienstleistungen
Handel (sonstiges)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringen von übrigen Informationsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Serif Balta
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Serif Balta
Publikationsnummer: HR02-1005024402, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Mawlin GmbH, in Zug, CHE-426.995.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618843).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balta, Serif, von Zürich, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Özkan, Olcay, türkischer Staatsangehöriger, in Bursa (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR01-1004618843, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Mawlin GmbH, in Zug, CHE-426.995.824, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2019.
Zweck:
Tätigkeiten aller Art im IT-Bereich, unter anderem Betrieb von Internetplattformen und Erbringung von Dienstleistungen wie e-Commerce und Online-Shopping;
Kauf, Halten, Administration, Bewirtschaften, Entwicklung, Weiterentwicklung, Verkauf, Lizenzierung und Unterlizenzierung von Immaterialgüterrechten aller Art, insbesondere im Bereich des elektronischen Warenhandels (e-Commerce);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 15.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Balta, Serif, von Zürich, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3785799, Handelsregister-Amt Zug, (170)
CSM Trade GmbH, in Baar, CHE-114.995.454, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, Publ. 6049812).
Statutenänderung:
31.08.2017.
Firma neu:
Rundum Möbel GmbH.
Domizil neu:
Mühlegasse 57, 6340 Baar.
Zweck neu:
Möbellieferung, Möbelmontage und -demontage, Umzug, Reinigung sowie Transport von Möbeln;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balta, Serif, türkischer Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acar, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.