Kioumars Afchani
wohnhaft in Bäch SZ, aus Richterswil Aktuelle Mandate: Rodiag Einsiedeln AG, K.A. Bäch AG und mehr Verbundene Personen: Pirmin Briggen, Oliver Mark Afchani, Christa Afchani und mehr So bleiben Sie über "Kioumars Afchani" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kioumars Afchani"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kioumars Afchani" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kioumars Afchani"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Kioumars Afchani leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Kioumars Afchani arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Privatpersonen mit dem Namen Kioumars Afchani
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Kioumars Afchani
Publikationsnummer: HR02-1005606872, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Rodiag Kreuzlingen AG, in Kreuzlingen, CHE-104.536.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837401). [Teil-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich, Daniel, von Köniz, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Afchani, Kioumars, von Richterswil, in Bäch SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Afchani, Oliver, von Richterswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briggen, Pirmin, von Spiez, in Bettlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004836912, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rodiag Burgdorf AG, in Burgdorf, CHE-105.529.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Michael Walter Niklaus, von Oberdorf (SO), in Untersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Afchani, Kioumars, von Richterswil, in Bäch SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Afchani, Oliver, von Richterswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
HTO Treuhand AG (CHE-107.086.865), in Olten, Revisionsstelle [bisher: HTO Treuhand AG].
Publikationsnummer: 3278423, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
K.A. Radiologie-Dienst AG, in Wollerau, CHE-107.653.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, Publ. 4770552).
Firma neu:
K.A. Radiologie-Dienst AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.01.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Afchani, Kioumars, von Richterswil, in Freienbach, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].