Auskünfte zu ATU ADVISORY SERVICES AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber ATU ADVISORY SERVICES AG
- ATU ADVISORY SERVICES AG hat den Sitz in Zürich und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Treuhändische Dienstleistungen» tätig.
- Das Management der Firma ATU ADVISORY SERVICES AG besteht aus einer Person.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 01.06.2021 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die im Handelsregister ZH eingetragene UID lautet CHE-111.648.890.
- An der gleichen Adresse sind 23 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte, BIP Consulting GmbH, capQon AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.05.2004
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.027.720-2
UID/MWST
CHE-111.648.890
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft erbringt Beratungsdienstleistungen im Bereich der internationalen Vermögensplanung, administrative Dienstleistungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Buchführung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Crowe Curator Audit AG | Zürich | 14.05.2004 | 11.12.2013 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- ATU ADVISORY SERVICES SA
- ATU ADVISORY SERVICES LTD
- TRIADVICE SA
- TRIADVICE LTD
- TRIADVICE AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ATU ADVISORY SERVICES AG
Publikationsnummer: HR02-1005199741, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ATU ADVISORY SERVICES AG, in Zürich, CHE-111.648.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jerjen, Elmar Hubert, von Goms, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004910261, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TRIADVICE AG, in Zürich, CHE-111.648.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855049).
Statutenänderung:
20.05.2020.
Firma neu:
ATU ADVISORY SERVICES AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ATU ADVISORY SERVICES SA) (ATU ADVISORY SERVICES LTD).
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Beratungsdienstleistungen im Bereich der internationalen Vermögensplanung, administrative Dienstleistungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Buchführung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsnummer: HR02-1004855049, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TRIADVICE AG, in Zürich, CHE-111.648.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Katherina Eileen, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maguire, Glenn Schiavetta, britischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jerjen, Elmar Hubert, von Goms, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rubin-Delanchy, Jérôme Alain Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.